Data wytworzenia 2019-07-31, ostatniej modyfikacji 2020-05-08 12:35
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczenia majątkowe p.o.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Skopińska - powołanie na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2019 r. OŚWIADCZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbieta Rolirad - przejście na emeryturę z dniem 31 lipca 2019 r. OŚWIADCZENIE